Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
FEDERALISTI E LIBERALDEMOCRATICI
Dal 19 dicembre 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 gennaio 1995 al 22 gennaio 1995
-
-
Furio Gubetti
-
dal 19.12.1994 al 23.06.1995
Membro
dal 19.12.1994 al 06.07.1995
-
-
Mauro Bonato
-
dal 19.12.1994 al 21.02.1996
Membro
dal 19.12.1994 al 21.02.1996