Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ FORZA ITALIA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 maggio 1997 al 17 giugno 1997
Cessa
Enzo Savarese
Presidente
Beppe Pisanu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vicepres. vicario
Antonio Marzano
dal 11.04.1997 al 19.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vicepresidenti
Giorgio Rebuffa
dal 05.06.1996 al 10.11.1998
Membro dal 15.05.1996 al 10.11.1998
Giuseppe Calderisi
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 20.04.1999
Stefania Prestigiacomo
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membri del c.d.
Maria Teresa Giovanna Armosino
dal 05.06.1996 al 12.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Guidi
dal 05.06.1996 al 19.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Romani
dal 05.06.1996 al 19.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Luigi Vitali
dal 05.06.1996 al 19.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Maurizio Bertucci
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nicola Cosentino
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Elio Vito
dal 24.02.1997 al 18.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Tesoriere
Alberto Di Luca
dal 05.06.1996 al 19.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
altri membri
Enzo Savarese
dal 15.05.1996 al 15.05.1997
Alberto Acierno
dal 15.05.1996 al 18.06.1997
Giuseppe Del Barone
dal 15.05.1996 al 09.09.1997
Giulio Savelli
dal 15.05.1996 al 19.12.1997
Paolo Becchetti
dal 15.05.1996 al 19.02.1998
Francesco Di Comite
dal 15.05.1996 al 19.02.1998
Antonino Gazzara
dal 15.05.1996 al 19.02.1998
Mariella Cavanna Scirea
dal 15.05.1996 al 09.03.1998
Luca Danese
dal 15.05.1996 al 09.03.1998
Gianfranco Saraca
dal 15.05.1996 al 17.03.1998
Achille Serra
dal 15.05.1996 al 31.03.1998
Tiziana Parenti
dal 15.05.1996 al 16.06.1998
Demetrio Errigo
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Marco Taradash
dal 15.05.1996 al 20.04.1999
Vincenzo Bianchi
dal 15.05.1996 al 20.07.1999
Nicola Pagliuca
dal 15.05.1996 al 30.05.2000
Luigi Cesaro
dal 15.05.1996 al 31.05.2000
Giovanni Filocamo
dal 15.05.1996 al 19.09.2000
Giuseppe Aleffi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Amato
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Valentina Aprea
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Sabatino Aracu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giacomo Baiamonte
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alessandro Bergamo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Silvio Berlusconi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Massimo Maria Berruti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alfredo Biondi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Bonaiuti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Donato Bruno
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Maria Burani Procaccini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Cascio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Salvatore Cicu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Manlio Collavini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Lucio Colletti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Edro Colombini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianfranco Conte
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Raffaele Costa
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Rocco Crimi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Cuccu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giacomo De Ghislanzoni Cardoli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Anna Maria De Luca
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Dell'Elce
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Marcello Dell'Utri
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Deodato
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Divella
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Ilario Floresta
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pieralfonso Fratta Pasini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Franco Frattini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Aventino Frau
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alberto Gagliardi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giacomo Garra
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Luigi Gastaldi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Gazzilli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pietro Giannattasio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Umberto Giovine
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gaspare Giudice
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pasquale Giuliano
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Lavagnini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Leone
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Domenico Lo Jucco
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Lorusso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Tiziana Maiolo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Mammola
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Filippo Mancuso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Raffaele Marotta
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Marras
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Martino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Martusciello
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Masiero
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Piergiorgio Massidda
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Amedeo Matacena
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Cristina Matranga
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Piero Melograni
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianfranco Micciche'
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alberto Michelini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Filippo Misuraca
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Enrico Nan
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gualberto Niccolini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Elio Massimo Palmizio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Palumbo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Adriano Paroli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Pilo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Piva
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Guido Possa
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Cesare Previti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Radice
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nicola Rivelli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Dario Rivolta
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Rossetto
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Rosso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alessandro Rubino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Russo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Angelo Santori
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Michele Saponara
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Claudio Scajola
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianluigi Scaltritti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Scarpa Bonazza Buora
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Stagno d'Alcontres
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Stradella
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Alberto Taborelli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vittorio Tarditi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Tortoli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giulio Carlo Danilo Tremonti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuliano Urbani
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Valducci
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Eugenio Viale
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Ida d'Ippolito Vitale
dal 01.08.1996 al 29.05.2001
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 122 membri
05.06.1996
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
01.08.1996
Aderisce 1 membro
29.01.1997
Cessa 1 membro
03.02.1997
Cessa 1 membro
24.02.1997
Viene eletto 1 Membro del c.d.
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
28.02.1997
Cessa 1 membro
10.04.1997
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.04.1997
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
15.05.1997
Cessa 1 membro
18.06.1997
Cessa 1 membro
09.09.1997
Cessa 1 membro
19.12.1997
Cessa 1 membro
19.02.1998
Cessano 3 membri
09.03.1998
Cessano 2 membri
17.03.1998
Aderiscono 3 membri
Cessa 1 membro
31.03.1998
Cessa 1 membro
16.06.1998
Cessa 1 membro
24.06.1998
Aderisce 1 membro
10.11.1998
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
11.02.1999
Cessa 1 membro
12.02.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
18.02.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
19.02.1999
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Membro del c.d.
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
1 Tesoriere lascia l'incarico
20.04.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessano 2 membri
06.07.1999
Aderisce 1 membro
20.07.1999
Cessa 1 membro
29.07.1999
Aderisce 1 membro
22.11.1999
Aderisce 1 membro
23.05.2000
Aderisce 1 membro
30.05.2000
Cessa 1 membro
31.05.2000
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.09.2000
Cessa 1 membro
12.12.2000
Aderisce 1 membro
18.01.2001
Aderiscono 7 membri