Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura della Repubblica italiana
/ FORZA ITALIA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 febbraio 1995 al 10 aprile 1995
Lascia l'incarico
Membro del c.d.
Mario Ferrara
Presidente
Vittorio Dotti
dal 14.10.1994 al 27.03.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vicepresidenti
Elio Vito
dal 08.07.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giorgio Jannone
dal 14.10.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Riccardo Perale
dal 14.10.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membri del c.d.
Mario Ferrara
dal 14.10.1994 al 15.02.1995
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gian Piero Broglia
dal 14.10.1994 al 08.05.1996
Membro dal 07.12.1994 al 08.05.1996
Paola Martinelli
dal 14.10.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Salvatore Sparacino
dal 14.10.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Tesoriere
Alberto Di Luca
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Segretario organizzativo
Maurizio Bertucci
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
altri membri
Augusta Bassi Lagostena
dal 21.04.1994 al 18.05.1995
Giancarlo Galan
dal 21.04.1994 al 22.06.1995
Enzo Ghigo
dal 21.04.1994 al 13.07.1995
Stefano Podesta'
dal 21.04.1994 al 03.08.1995
Alberto Acierno
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Valentina Aprea
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Arata
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giacomo Archiutti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giacomo Baiamonte
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alessandro Bergamo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Silvio Berlusconi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giorgio Bernini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vincenzo Bianchi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alfredo Biondi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Mario Bortoloso
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Maria Burani Procaccini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Emanuela Cabrini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Michele Caccavale
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Calderisi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Riccardo Calleri
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Onorio Antonio Carlesimo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Francesco Cascio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Mariella Cavanna Scirea
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Umberto Cecchi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Cherio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Sergio Chiesa
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Salvatore Cicu
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Roberto Cipriani
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Manlio Collavini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Edro Colombini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gianfranco Conte
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alberto Cova
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Rocco Crimi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giacomo De Ghislanzoni Cardoli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Fabrizio Del Noce
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Raffaele Della Valle
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Pietro Di Muccio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Ilario Floresta
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Fonnesu
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giacomo Galli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giacomo Garra
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuliano Godino
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Guidi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giancarlo Innocenzi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Roberto Lavagnini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Lucio Leonardelli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Marianna Li Calzi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Silvio Liotta
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Domenico Lo Jucco
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vittorio Giovanni Lodolo d'Oria
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Tiziana Maiolo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Martino
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Martusciello
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Mario Masini
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Piergiorgio Massidda
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Riccardo Mastrangeli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Amedeo Matacena
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Cristina Matranga
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Francesco Giovanni Maria Mele
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alessandro Meluzzi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Andrea Merlotti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Gianfranco Micciche'
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Sandro Molinaro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Luigi Muratori
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Enrico Nan
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Emiddio Novi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giampaolo Nuvoli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Oberti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Odorizzi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Pierangelo Paleari
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuseppe Palumbo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Tiziana Parenti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giovanni Pilo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Maria Gabriella Pinto
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Beppe Pisanu
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonio Piva
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Stefania Prestigiacomo
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Romani
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Roberto Rosso
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Alessandro Rubino
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Enzo Savarese
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Scarpa Bonazza Buora
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Attilio Sigona
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Michele Stornello
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Lorenzo Strik Lievers
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Marco Taradash
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vittorio Tarditi
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Adriano Teso
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Roberto Tortoli
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Nicola Trapani
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Sandro Trevisanato
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giuliano Urbani
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Carlo Usiglio
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Mario Valducci
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Antonietta Vascon
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Vigevano
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Paolo Becchetti
dal 16.12.1994 al 08.05.1996
Storia
Composizione storica
21.04.1994
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario organizzativo
Aderiscono 112 membri
01.06.1994
Cessa 1 membro
08.07.1994
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
14.10.1994
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepres. vicario in 2
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
25.11.1994
Cessa 1 membro
07.12.1994
Aderisce 1 membro
16.12.1994
Aderisce 1 membro
19.12.1994
Cessano 4 membri
24.01.1995
Cessa 1 membro
15.02.1995
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
11.04.1995
Aderiscono 2 membri
18.05.1995
Cessa 1 membro
22.06.1995
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
06.07.1995
Aderisce 1 membro
13.07.1995
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
03.08.1995
Cessa 1 membro
22.09.1995
Aderisce 1 membro
28.09.1995
Aderisce 1 membro
27.03.1996
Il Presidente lascia l'incarico