Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/ FORZA ITALIA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 novembre 2001 al 9 luglio 2002
Cessa
Lucio Colletti
Presidente
Elio Vito
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vicepresidenti
Maurizio Bertucci
dal 05.06.2001 al 18.07.2003
Membro dal 04.06.2001 al 18.07.2003
Antonio Leone
dal 05.06.2001 al 27.01.2005
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Isabella Bertolini
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Fabrizio Cicchitto
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Membri del c.d.
Giacomo Baiamonte
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Isabella Bertolini
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Fabrizio Cicchitto
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianfranco Conte
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pieralfonso Fratta Pasini
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Lainati
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Leone
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Adriano Paroli
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Stradella
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Elio Vito
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Tesoriere
Gianfranco Conte
dal 05.06.2001 al 20.05.2005
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Delegati d'aula
Maurizio Bertucci
dal 11.06.2001 al 18.07.2003
Membro dal 04.06.2001 al 18.07.2003
Isabella Bertolini
dal 11.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Leone
dal 11.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
altri membri
Lucio Colletti
dal 04.06.2001 al 03.11.2001
Filippo Mancuso
dal 04.06.2001 al 10.07.2002
Angelo Michele Iorio
dal 04.06.2001 al 15.01.2003
Franco Frattini
dal 04.06.2001 al 22.11.2004
Giampaolo Nuvoli
dal 04.06.2001 al 02.01.2005
Sergio Iannuccilli
dal 04.06.2001 al 01.02.2005
Antonio Oricchio
dal 04.06.2001 al 01.02.2005
Paolo Santulli
dal 04.06.2001 al 06.05.2005
Ciro Falanga
dal 04.06.2001 al 23.06.2005
Ciro Borriello
dal 04.06.2001 al 29.07.2005
Nando Gigli
dal 04.06.2001 al 15.09.2005
Antonio Marzano
dal 04.06.2001 al 28.09.2005
Giuliano Urbani
dal 04.06.2001 al 03.10.2005
Luciano Mario Sardelli
dal 04.06.2001 al 06.10.2005
Luigi Muratori
dal 04.06.2001 al 19.12.2005
Ferdinando Adornato
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Angelino Alfano
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gioacchino Alfano
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Amato
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Valentina Aprea
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sabatino Aracu
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maria Teresa Giovanna Armosino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianantonio Arnoldi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Claudio Azzolini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Monica Stefania Baldi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Barbieri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Silvio Berlusconi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Massimo Maria Berruti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alfredo Biondi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianfranco Blasi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Paolo Bonaiuti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sandro Bondi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Aldo Brancher
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Donato Bruno
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maria Burani Procaccini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Battista Caligiuri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Caminiti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Diego Cammarata
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Cesare Campa
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gabriella Carlucci
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Casero
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Cesaro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Cicala
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Salvatore Cicu
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Manlio Collavini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Colucci
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicola Cosentino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Cossiga
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Raffaele Costa
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Rocco Crimi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Guido Crosetto
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Paolo Cuccu
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giacomo De Ghislanzoni Cardoli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gregorio Dell'Anna
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Dell'Elce
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Deodato
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alberto Di Luca
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Andrea Raffaele Di Teodoro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Domenico Di Virgilio
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Fallica
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vittorio Emanuele Falsitta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Massimo Giuseppe Ferro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ilario Floresta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gregorio Fontana
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Daniele Galli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Galvagno
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Fabio Garagnani
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Gastaldi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonino Gazzara
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Basilio Germana'
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Niccolo' Ghedini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gaspare Giudice
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ugo Maria Gianfranco Grimaldi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Jacini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Jannone
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Lavagnini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Lazzari
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ivano Leccisi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vanni Lenna
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Lezza
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Simonetta Licastro Scardino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Lorusso
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maurizio Enzo Lupi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Maione
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Francesco Maria Marinello
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Marras
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Martusciello
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mario Masini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Piergiorgio Massidda
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Mauro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianfranco Micciche'
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alberto Michelini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Lorena Milanato
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Guido Milanese
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Fabio Stefano Minoli Rota
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Filippo Misuraca
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gabriella Mondello
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Danilo Moretti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nino Mormino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enrico Nan
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Osvaldo Napoli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Benedetto Nicotra
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Andrea Giorgio Felice Maria Orsini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marcello Pacini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nitto Francesco Palma
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Palmieri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Palumbo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maurizio Paniz
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Patrizia Paoletti Tangheroni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Eolo Giovanni Parodi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Renzo Patria
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gaetano Pecorella
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mario Pepe
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Italico Perlini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Aldo Perrotta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mario Pescante
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maria Gabriella Pinto
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Beppe Pisanu
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giancarlo Pittelli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Guido Possa
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Stefania Prestigiacomo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Cesare Previti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Paolo Ricciotti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Riccardo Ricciuti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Dario Rivolta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Paolo Romani
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Romele
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ettore Romoli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Rosso
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Russo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Paolo Russo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Jole Santelli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Angelo Santori
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Angelo Sanza
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Michele Saponara
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Saro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Benito Savo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Claudio Scajola
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianluigi Scaltritti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Paolo Scarpa Bonazza Buora
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianpietro Scherini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giulio Schmidt
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Domenicantonio Spina Diana
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Stagno d'Alcontres
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Egidio Sterpa
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mario Alberto Taborelli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carlo Taormina
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Tarantino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vittorio Tarditi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Piero Testoni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Tortoli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giulio Carlo Danilo Tremonti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mario Valducci
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giacomo Angelo Rosario Ventura
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Denis Verdini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Giuseppe Maria Verro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Eugenio Viale
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Guido Viceconte
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Vitali
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alfredo Vito
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Zama
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Valter Zanetta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pierantonio Zanettin
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marino Zorzato
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vittorio Sgarbi
dal 05.06.2001 al 05.05.2005
Antonio Capuano
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Martino
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Storia
Composizione storica
04.06.2001
Aderiscono 175 membri
05.06.2001
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 11 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
Aderiscono 3 membri
11.06.2001
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
03.11.2001
Cessa 1 membro
10.07.2002
Cessa 1 membro
06.11.2002
Aderisce 1 membro
15.01.2003
Cessa 1 membro
18.07.2003
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
Cessa 1 membro
30.07.2003
Aderisce 1 membro
24.02.2004
Aderisce 1 membro
22.11.2004
Cessa 1 membro
02.01.2005
Cessa 1 membro
27.01.2005
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 9 deputati alla carica di Membro del c.d.
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.02.2005
Cessano 2 membri
27.04.2005
Aderiscono 3 membri
05.05.2005
Cessa 1 membro
06.05.2005
Cessa 1 membro
20.05.2005
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Tesoriere lascia l'incarico
23.06.2005
Cessa 1 membro
29.07.2005
Cessa 1 membro
15.09.2005
Cessa 1 membro
28.09.2005
Cessa 1 membro
03.10.2005
Cessa 1 membro
06.10.2005
Cessa 1 membro
19.12.2005
Cessa 1 membro