Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/ fronte-liberale-democratico-uomo-qualunque-uq-06-07-1946-31-01-1948">FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL'UOMO QUALUNQUE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del Assemblea Costituente
FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL'UOMO QUALUNQUE
Dal 6 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 1 dicembre 1947 al 30 gennaio 1948
Viene eletto
Segretario
Francesco Colitto
Lascia l'incarico
Segretario
Mario Rodino' Di Miglione
Presidente
Guglielmo Giannini
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Membri del c.d.
Ottavio Mastrojanni
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Roberto Bencivenga
dal 17.01.1947 al 31.01.1948
Membro dal 17.01.1947 al 31.01.1948
Francesco Marinaro
dal 17.01.1947 al 31.01.1948
Membro dal 17.01.1947 al 31.01.1948
Segretari
Mario Rodino' Di Miglione
dal 27.02.1947 al 01.12.1947
Membro dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Francesco Colitto
dal 01.12.1947 al 31.01.1948
Membro dal 06.07.1946 al 31.01.1948
altri membri
Giuseppe Abozzi
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Ayroldi
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Capua
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Nicola La Gravinese
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Pasquale Lagravinese
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Catullo Maffioli
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Leonardo Miccolis
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Giulio Perugi
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Cesario Rodi
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Arturo Rognoni
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Vincenzo Tieri
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Martino Trulli
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Michele Maria Tumminelli
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Milziade Venditti
dal 06.07.1946 al 31.01.1948
Storia
Composizione storica
06.07.1946
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 31 membri
15.07.1946
Cessano 2 membri
17.01.1947
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Aderiscono 4 membri
08.02.1947
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.02.1947
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
Cessa 1 membro
27.08.1947
Cessa 1 membro
07.11.1947
Cessano 2 membri
15.11.1947
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessano 9 membri
01.12.1947
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico