Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
GRUPPO COMUNISTA - PDS
(già COMUNISTA (PCI) fino a 13.02.1991)
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 maggio 1991 al 1 ottobre 1991
-
-
Giulio Quercini
-
dal 18.06.1990 al 22.04.1992
Membro
dal 13.02.1991 al 22.04.1992
-
-
Luciano Violante
-
dal 05.10.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 13.02.1991 al 22.04.1992