Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
ITALIA DEI VALORI
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 novembre 2012 al 20 novembre 2012
-
-
Antonio Borghesi
-
dal 08.11.2012 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013