Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
LEGA NORD
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 maggio 1994 al 18 maggio 1994
-
-
Mauro Michielon
-
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Luigi Rossi
-
dal 21.04.1994 al 16.06.1994
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996