Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/ LEGA NORD PADANIA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
LEGA NORD PADANIA
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 febbraio 2012 al 11 novembre 2012
Vengono eletti
VicePresidente vicario
Maurizio Fugatti
VicePresidente
Carolina Lussana
Segretario amm.
Silvana Andreina Comaroli
Delegato d'aula
Maurizio Fugatti
Lasciano l'incarico
VicePresidente vicario
Carolina Lussana
Segretario amm.
Claudio d'Amico
Delegato d'aula
Carolina Lussana
Presidente
Gianpaolo Dozzo
dal 26.01.2012 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vicepresidenti vicario
Carolina Lussana
dal 04.05.2010 al 01.02.2012
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alessandro Montagnoli
dal 27.05.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Fugatti
dal 01.02.2012 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vicepresidenti
Sebastiano Fogliato
dal 04.05.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimiliano Fedriga
dal 21.12.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Carolina Lussana
dal 01.02.2012 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Segretari amm.
Claudio d'Amico
dal 14.05.2008 al 01.02.2012
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Silvana Andreina Comaroli
dal 01.02.2012 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Segretario
Raffaele Volpi
dal 22.12.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Delegati d'aula
Carolina Lussana
dal 04.05.2010 al 01.02.2012
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alessandro Montagnoli
dal 27.05.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Raffaele Volpi
dal 21.12.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Fugatti
dal 01.02.2012 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
altri membri
Angelo Alessandri
dal 05.05.2008 al 12.11.2012
Stefano Allasia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Bitonci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Guido Bonino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Umberto Bossi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Matteo Bragantini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianluca Buonanno
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Corrado Callegari
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Davide Caparini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giacomo Chiappori
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Nunziante Consiglio
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Jonny Crosio
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Manuela Dal Lago
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Guido Dussin
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanni Fava
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Fulvio Follegot
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianluca Forcolin
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Franco Gidoni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giancarlo Giorgetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paola Goisis
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Grimoldi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Manuela Lanzarin
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Roberto Maroni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesca Martini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Daniele Molgora
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Nicola Molteni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Laura Molteni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Emanuela Munerato
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanna Negro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luca Rodolfo Paolini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Piera Pastore
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianluca Pini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Polledri
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Fabio Rainieri
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Giovanni Reguzzoni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Erica Rivolta
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Rondini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Roberto Simonetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Stefano Stefani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giacomo Stucchi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Renato Walter Togni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alberto Torazzi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pierguido Vanalli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Desiderati
dal 13.07.2009 al 14.03.2013
Davide Cavallotto
dal 11.05.2010 al 14.03.2013
Marco Maggioni
dal 18.05.2010 al 14.03.2013
Gian Carlo Di Vizia
dal 08.06.2010 al 14.03.2013
Eraldo Isidori
dal 19.10.2010 al 14.03.2013
Sabina Fabi
dal 15.12.2011 al 14.03.2013
Fabio Meroni
dal 22.12.2011 al 14.03.2013
Storia
Composizione storica
05.05.2008
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Delegato d'aula
Aderiscono 60 membri
13.05.2008
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
14.05.2008
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario amm.
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
13.07.2009
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
15.02.2010
Cessa 1 membro
16.02.2010
Aderisce 1 membro
28.04.2010
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
04.05.2010
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.05.2010
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
18.05.2010
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
27.05.2010
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
08.06.2010
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
17.06.2010
Cessa 1 membro
30.07.2010
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.10.2010
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
14.12.2011
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
Cessa 1 membro
15.12.2011
Aderisce 1 membro
21.12.2011
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Delegato d'aula
Cessa 1 membro
22.12.2011
Viene eletto 1 Segretario
Aderisce 1 membro
26.01.2012
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
01.02.2012
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario amm.
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Segretario amm. lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
12.11.2012
Cessa 1 membro