Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/ MARGHERITA, DL-L'ULIVO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
MARGHERITA, DL-L'ULIVO
Dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 giugno 2002 al 14 luglio 2002
Cessano
Stefano Cusumano
,
Mario Clemente Mastella
,
Massimo Ostillio
,
Luigi Pepe
,
Pino Pisicchio
,
Antonio Potenza
Lascia l'incarico
Membro del c.d.
Antonio Potenza
Presidente
Pierluigi Castagnetti
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vicepresidenti
Agazio Loiero
dal 13.06.2001 al 26.04.2005
Membro dal 04.06.2001 al 26.04.2005
Francesco Monaco
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Membri del c.d.
Pierluigi Castagnetti
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Potenza
dal 21.06.2001 al 27.06.2002
Membro dal 04.06.2001 al 27.06.2002
Alessandro De Franciscis
dal 21.06.2001 al 17.06.2003
Membro dal 04.06.2001 al 17.06.2003
Lino Duilio
dal 21.06.2001 al 20.06.2003
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Gambale
dal 21.06.2001 al 20.06.2003
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Giachetti
dal 21.06.2001 al 20.06.2003
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianfranco Morgando
dal 21.06.2001 al 20.06.2003
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giannicola Sinisi
dal 21.06.2001 al 20.06.2003
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pierluigi Mantini
dal 21.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Molinari
dal 21.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giulio Santagata
dal 21.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Stradiotto
dal 21.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Italo Tanoni
dal 21.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Segretario amm.
Giuseppe Molinari
dal 03.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Delegato d'aula
Antonio Boccia
dal 02.08.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
altri membri
Stefano Cusumano
dal 04.06.2001 al 27.06.2002
Mario Clemente Mastella
dal 04.06.2001 al 27.06.2002
Massimo Ostillio
dal 04.06.2001 al 27.06.2002
Luigi Pepe
dal 04.06.2001 al 27.06.2002
Pino Pisicchio
dal 04.06.2001 al 27.06.2002
Carla Mazzuca Poggiolini
dal 04.06.2001 al 15.07.2002
Lorenzo Acquarone
dal 04.06.2001 al 24.07.2003
Enrico Letta
dal 04.06.2001 al 19.07.2004
Lapo Pistelli
dal 04.06.2001 al 19.07.2004
Fabio Ciani
dal 04.06.2001 al 01.06.2005
Andrea Annunziata
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Egidio Banti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Bianchi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gerardo Bianco
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enzo Bianco
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Franca Bimbi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Rosy Bindi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Angelo Bottino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianclaudio Bressa
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Mario Salvino Burtone
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Camo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Carbonella
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enzo Carra
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Andrea Colasio
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Emilio Delbono
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Fioroni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maurizio Fistarol
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Dario Franceschini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicola Fusillo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Tino Iannuzzi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Salvatore Ladu
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mario Lettieri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Tonino Loddo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Renzo Lusetti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Maccanico
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luca Marcora
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Franco Marini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sergio Mattarella
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Giuseppe Meduri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Merlo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enrico Luigi Micheli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Riccardo Milana
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Donato Renato Mosella
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Andrea Papini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Arturo Mario Luigi Parisi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Pasetto
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Pinza
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Rino Piscitello
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ermete Realacci
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuliana Reduzzi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ruggero Ruggeri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Orlando Ruggieri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Rusconi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Ruta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Rutelli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonello Soro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pietro Squeglia
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianni Vernetti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Riccardo Villari
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Domenico Volpini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Salvatore Cardinale
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Ciriaco De Mita
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Fanfani
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Domenico Tuccillo
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Gabriele Frigato
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Paolo Gentiloni Silveri
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Santino Adamo Loddo
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Carla Rocchi
dal 18.07.2001 al 27.04.2006
Storia
Composizione storica
04.06.2001
Aderiscono 75 membri
05.06.2001
Aderiscono 5 membri
06.06.2001
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Membro del c.d.
13.06.2001
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
20.06.2001
Aderiscono 3 membri
21.06.2001
Vengono eletti 12 deputati alla carica di Membro del c.d.
03.07.2001
Viene eletto 1 Segretario amm.
18.07.2001
Aderisce 1 membro
02.08.2001
Viene eletto 1 Delegato d'aula
27.06.2002
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessano 6 membri
15.07.2002
Cessa 1 membro
17.06.2003
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
20.06.2003
Vengono eletti 9 deputati alla carica di Membro del c.d.
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 5
25.06.2003
Viene eletto 1 Membro del c.d.
24.07.2003
Cessa 1 membro
25.09.2003
Viene eletto 1 Vicepresidente
29.10.2003
Aderisce 1 membro
19.07.2004
Cessano 2 membri
20.07.2004
Aderisce 1 membro
26.10.2004
Aderisce 1 membro
27.10.2004
Aderisce 1 membro
29.10.2004
Aderisce 1 membro
16.11.2004
Aderisce 1 membro
23.03.2005
Aderisce 1 membro
26.04.2005
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
24.05.2005
Viene eletto 1 Vicepresidente
01.06.2005
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
29.06.2005
Aderisce 1 membro
27.07.2005
Aderisce 1 membro