Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 aprile 1966 al 16 novembre 1966
-
-
Corrado Gex
-
dal 01.01.1964 al 25.04.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 25.04.1966
-
-
Karl Vaja
-
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968