Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/ MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 giugno 2002 al 1 luglio 2002
Si costituisce
POPOLARI-UDEUR
Aderiscono
Massimo Ostillio
,
Stefano Cusumano
,
Mario Clemente Mastella
,
Luigi Pepe
,
Pino Pisicchio
,
Antonio Potenza
Presidente
Marco Boato
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vicepresidenti
Marco Rizzo
dal 13.06.2001 al 19.07.2004
Membro dal 04.06.2001 al 19.07.2004
Alfonso Pecoraro Scanio
dal 13.06.2001 al 20.12.2005
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Siegfried Brugger
dal 14.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ugo Intini
dal 14.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Chiara Moroni
dal 14.05.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Rappresentanti componente gruppo misto
Marco Rizzo
dal 13.06.2001 al 19.07.2004
Membro dal 04.06.2001 al 19.07.2004
Alfonso Pecoraro Scanio
dal 13.06.2001 al 20.12.2005
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Siegfried Brugger
dal 14.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ugo Intini
dal 14.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Chiara Moroni
dal 14.05.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
altri membri
Riccardo Illy
dal 04.06.2001 al 18.06.2003
Pier Ferdinando Casini
dal 04.06.2001 al 17.11.2005
Giuseppe Albertini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enrico Boselli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enrico Buemi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mauro Bulgarelli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enzo Ceremigna
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Laura Cima
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ivo Colle'
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Michele Cossa
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Armando Cossutta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maura Cossutta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Bobo Craxi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Damiani
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Detomas
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Oliviero Diliberto
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Franco Grotto
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Lion
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Milioto
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nerio Nesi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicolo' Nicolosi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Domenico Pappaterra
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gabriella Pistone
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Cosimo Giuseppe Sgobio
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Saverio Vertone
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Villetti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Johann Georg Widmann
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luana Zanella
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Karl Zeller
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianstefano Frigerio
dal 05.06.2001 al 05.11.2002
Katia Bellillo
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Pier Paolo Cento
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Lello Di Gioia
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio La Malfa
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Claudio Franci
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Massimo Ostillio
dal 27.06.2002 al 03.11.2005
Stefano Cusumano
dal 27.06.2002 al 27.04.2006
Mario Clemente Mastella
dal 27.06.2002 al 27.04.2006
Luigi Pepe
dal 27.06.2002 al 27.04.2006
Pino Pisicchio
dal 27.06.2002 al 27.04.2006
Antonio Potenza
dal 27.06.2002 al 27.04.2006
cerca
Componenti
MINORANZE LINGUISTICHE
RIFONDAZIONE COMUNISTA
LA ROSA NEL PUGNO
COMUNISTI ITALIANI
NUOVO PSI
VERDI-L'UNIONE
LIBERAL-DEMOCRATICI, REPUBBLICANI, NUOVO PSI
POPOLARI-UDEUR
ECOLOGISTI DEMOCRATICI
MRE-MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI
Storia
Composizione storica
04.06.2001
Aderiscono 46 membri
05.06.2001
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 6 membri
13.06.2001
Si costituiscono 6 componenti
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Rappresentante componente gruppo misto
Aderisce 1 membro
Cessano 11 membri
14.06.2001
Si scioglie 1 componente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Rappresentante componente gruppo misto
18.07.2001
Cessa 1 membro
14.05.2002
Si scioglie 1 componente
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
27.06.2002
Si costituisce 1 componente
Aderiscono 6 membri
02.07.2002
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
10.07.2002
Aderisce 1 membro
15.07.2002
Aderisce 1 membro
05.11.2002
Cessa 1 membro
25.03.2003
Aderisce 1 membro
17.06.2003
Aderisce 1 membro
18.06.2003
Cessa 1 membro
18.07.2003
Aderisce 1 membro
24.07.2003
Aderisce 1 membro
08.10.2003
Aderisce 1 membro
20.11.2003
Aderisce 1 membro
03.12.2003
Aderisce 1 membro
21.01.2004
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
26.01.2004
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
24.02.2004
Cessa 1 membro
19.07.2004
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
Cessano 2 membri
20.07.2004
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
14.10.2004
Aderisce 1 membro
26.10.2004
Aderisce 1 membro
27.10.2004
Aderisce 1 membro
28.10.2004
Aderisce 1 membro
16.11.2004
Cessa 1 membro
03.01.2005
Aderisce 1 membro
13.01.2005
Aderisce 1 membro
17.01.2005
Aderisce 1 membro
01.02.2005
Aderiscono 2 membri
10.02.2005
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
23.03.2005
Cessa 1 membro
05.05.2005
Aderisce 1 membro
06.05.2005
Aderisce 1 membro
09.05.2005
Aderisce 1 membro
23.06.2005
Aderisce 1 membro
24.06.2005
Aderisce 1 membro
27.07.2005
Cessa 1 membro
28.07.2005
Aderisce 1 membro
29.07.2005
Aderiscono 2 membri
26.09.2005
Aderisce 1 membro
06.10.2005
Aderisce 1 membro
03.11.2005
Cessa 1 membro
17.11.2005
Cessa 1 membro
23.11.2005
Cessa 1 membro
20.12.2005
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
22.12.2005
Cessa 1 membro
03.02.2006
Aderisce 1 membro
08.02.2006
Si costituisce 1 componente
09.02.2006
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto