Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/ MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 21 luglio 2008
Si costituisce
LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE
Presidente
Siegfried Brugger
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vicepresidente
Carmelo Lo Monte
dal 15.05.2008 al 17.02.2012
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Rappresentante componente gruppo misto
Carmelo Lo Monte
dal 15.05.2008 al 16.02.2012
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
altri membri
Mario Baccini
dal 05.05.2008 al 25.05.2010
Ricardo Antonio Merlo
dal 05.05.2008 al 14.09.2010
Elio Vittorio Belcastro
dal 05.05.2008 al 20.01.2011
Arturo Iannaccone
dal 05.05.2008 al 20.01.2011
Antonio Milo
dal 05.05.2008 al 20.01.2011
Luciano Mario Sardelli
dal 05.05.2008 al 20.01.2011
Roberto Mario Sergio Commercio
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Angelo Salvatore Lombardo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Roberto Rolando Nicco
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Nucara
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Karl Zeller
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ferdinando Latteri
dal 04.06.2008 al 14.07.2011
Daniela Melchiorre
dal 09.06.2008 al 14.03.2013
Italo Tanoni
dal 09.06.2008 al 14.03.2013
cerca
Componenti
MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
MINORANZE LINGUISTICHE
LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE
MISTO - REPUBBLICANI, AZIONISTI, ALLEANZA DI CENTRO
CENTRO DEMOCRATICO
MISTO - NOI SUD/LEGA SUD AUSONIA
MISTO - NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO
NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA, I POPOLARI DI ITALIA DOMANI
REPUBBLICANI-AZIONISTI
AUTONOMIA SUD-LEGA SUD AUSONIA-POPOLI SOVRANI D'EUROPA
FAREITALIA PER LA COSTITUENTE POPOLARE
ITALIA LIBERA-POPOLARI ITALIANI-POPOLARI PER L'EUROPA-LIBERALI PER L'ITALIA-PARTITO LIBERALE ITALIANO
GRANDE SUD-PPA
INIZIATIVA LIBERALE
DIRITTI E LIBERTA'
Storia
Composizione storica
05.05.2008
Si costituiscono 2 componenti
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 14 membri
15.05.2008
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
21.05.2008
Cessa 1 membro
22.05.2008
Aderisce 1 membro
29.05.2008
Cessa 1 membro
04.06.2008
Aderisce 1 membro
09.06.2008
Aderiscono 2 membri
21.07.2008
Si costituisce 1 componente
22.07.2008
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
02.09.2008
Aderisce 1 membro
27.11.2008
Aderisce 1 membro
07.01.2009
Aderisce 1 membro
02.02.2009
Aderisce 1 membro
06.04.2009
Aderisce 1 membro
13.05.2009
Si costituisce 1 componente
14.05.2009
Viene eletto 1 Vicepresidente
29.07.2009
Aderisce 1 membro
21.09.2009
Cessa 1 membro
05.10.2009
Aderisce 1 membro
05.11.2009
Aderisce 1 membro
09.11.2009
Aderiscono 2 membri
10.11.2009
Aderiscono 3 membri
11.11.2009
Aderiscono 2 membri
23.11.2009
Aderisce 1 membro
19.01.2010
Si costituisce 1 componente
20.01.2010
Viene eletto 1 Vicepresidente
21.01.2010
Si costituisce 1 componente
26.01.2010
Viene eletto 1 Vicepresidente
25.05.2010
Cessa 1 membro
01.06.2010
Aderisce 1 membro
06.06.2010
Si scioglie 1 componente
07.06.2010
Si costituisce 1 componente
09.06.2010
Cessa 1 membro
17.06.2010
Aderisce 1 membro
14.09.2010
Cessa 1 membro
27.09.2010
Aderisce 1 membro
28.09.2010
Aderiscono 4 membri
21.10.2010
Si scioglie 1 componente
Si costituisce 1 componente
17.11.2010
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
09.12.2010
Aderiscono 2 membri
14.12.2010
Aderiscono 2 membri
15.12.2010
Aderiscono 2 membri
20.01.2011
Si sciolgono 2 componenti
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessano 19 membri
17.02.2011
Cessa 1 membro
21.02.2011
Aderisce 1 membro
29.03.2011
Cessa 1 membro
16.06.2011
Aderisce 1 membro
20.06.2011
Aderisce 1 membro
22.06.2011
Cessa 1 membro
05.07.2011
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
14.07.2011
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
15.07.2011
Aderiscono 3 membri
04.08.2011
Aderiscono 7 membri
07.09.2011
Aderisce 1 membro
29.09.2011
Aderisce 1 membro
15.10.2011
Aderisce 1 membro
26.10.2011
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.11.2011
Aderiscono 4 membri
07.11.2011
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
09.11.2011
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
10.11.2011
Aderiscono 3 membri
12.11.2011
Si costituisce 1 componente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
Aderisce 1 membro
16.12.2011
Aderisce 1 membro
21.12.2011
Aderisce 1 membro
12.01.2012
Aderisce 1 membro
18.01.2012
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
19.01.2012
Aderisce 1 membro
16.02.2012
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
17.02.2012
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
25.02.2012
Aderisce 1 membro
16.05.2012
Aderiscono 2 membri
22.05.2012
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
23.05.2012
Viene eletto 1 Vicepresidente
10.07.2012
Aderisce 1 membro
16.07.2012
Aderisce 1 membro
08.10.2012
Aderisce 1 membro
05.11.2012
Aderisce 1 membro
08.11.2012
Aderisce 1 membro
12.11.2012
Aderisce 1 membro
13.11.2012
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
21.11.2012
Aderiscono 2 membri
22.11.2012
Aderiscono 4 membri
28.11.2012
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
29.11.2012
Viene eletto 1 Vicepresidente
12.12.2012
Aderisce 1 membro
20.12.2012
Aderisce 1 membro
22.12.2012
Aderisce 1 membro
08.01.2013
Aderisce 1 membro
10.01.2013
Aderisce 1 membro
11.01.2013
Aderisce 1 membro
16.01.2013
Aderisce 1 membro
17.01.2013
Aderisce 1 membro
24.01.2013
Aderisce 1 membro