Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 luglio 1976 al 9 agosto 1976
-
-
Altiero Spinelli
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
-
-
Roland Riz
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
-
-
Luigi Spaventa
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979