Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XI Legislatura della Repubblica italiana
/ MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XI Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 6 maggio 1992 al 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 27 aprile 1993
Aderisce
Giovanni Rivera
Presidente
Luciano Caveri
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Membro dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Vicepresidente
Helga Thaler Ausserhofer
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Membro dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Segretario
Giancarlo Acciaro
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Membro dal 06.05.1992 al 14.04.1994
altri membri
Michl Ebner
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Giovanni Elsner
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Mario Rigo
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Johann Georg Widmann
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Giovanni Sarritzu
dal 11.12.1992 al 14.04.1994
Claudio Pioli
dal 23.02.1993 al 14.04.1994
Alberto Michelini
dal 22.04.1993 al 14.04.1994
Mariotto Segni
dal 22.04.1993 al 14.04.1994
Giovanni Rivera
dal 27.04.1993 al 14.04.1994
Storia
Composizione storica
06.05.1992
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 7 membri
11.12.1992
Aderisce 1 membro
23.02.1993
Aderisce 1 membro
22.04.1993
Aderiscono 2 membri
27.04.1993
Aderisce 1 membro
28.04.1993
Aderisce 1 membro
29.06.1993
Aderisce 1 membro
23.09.1993
Aderisce 1 membro
30.09.1993
Aderisce 1 membro
30.11.1993
Aderisce 1 membro
23.01.1994
Aderiscono 4 membri