Gruppi del IX Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 marzo 1986 al 15 aprile 1986
-
-
Cesare Dujany
-
dal 10.12.1984 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
-
-
Roland Riz
-
dal 12.08.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
-
-
Michl Ebner
-
dal 21.10.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987