Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/ misto-misto-15-07-1946-31-01-1948">MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del Assemblea Costituente
MISTO
Dal 15 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 7 novembre 1947 al 13 novembre 1947
Aderiscono
Guido Russo Perez
,
Crescenzo Mazza
Presidente
Alberto Bergamini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Segretario
Alfredo Covelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 15.07.1946 al 31.01.1948
altri membri
Gennaro Patricolo
dal 15.07.1946 al 14.11.1947
Giuseppe De Falco
dal 15.07.1946 al 15.11.1947
Emilio Patrissi
dal 15.07.1946 al 15.11.1947
Carmine De Martino
dal 15.07.1946 al 09.12.1947
Tullio Benedetti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ivanoe Bonomi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gerardo Bruni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ugo Damiani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gustavo Fabbri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Andrea Finocchiaro Aprile
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Concetto Gallo
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Vittorio Emanuele Orlando
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Meuccio Ruini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonino Varvaro
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Attilio Castrogiovanni
dal 24.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Filippo Benedettini
dal 17.01.1947 al 31.01.1948
Giuseppe Buonocore
dal 17.01.1947 al 31.01.1948
Francesco Caroleo
dal 17.01.1947 al 31.01.1948
Armando Fresa
dal 27.02.1947 al 15.11.1947
Epicarmo Corbino
dal 24.07.1947 al 14.11.1947
Giuseppe Vilardi
dal 27.08.1947 al 31.01.1948
Guido Russo Perez
dal 07.11.1947 al 14.11.1947
Crescenzo Mazza
dal 07.11.1947 al 14.01.1948
Storia
Composizione storica
15.07.1946
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 17 membri
24.07.1946
Aderisce 1 membro
17.01.1947
Aderiscono 3 membri
Cessa 1 membro
27.02.1947
Aderisce 1 membro
24.07.1947
Aderisce 1 membro
27.08.1947
Aderisce 1 membro
07.11.1947
Aderiscono 2 membri
14.11.1947
Cessano 3 membri
15.11.1947
Cessano 3 membri
09.12.1947
Cessa 1 membro
14.01.1948
Cessa 1 membro