Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 novembre 1962 al 11 dicembre 1962
-
-
Cino Macrelli
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Severino Caveri
-
dal 01.01.1962 al 15.05.1963
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963