Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 marzo 1983 al 10 luglio 1983
-
-
Roland Riz
-
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
-
-
Aldo Rizzo
-
dal 26.09.1980 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983