Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 giugno 1974 al 27 giugno 1974
-
-
Roland Riz
-
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Hans Benedikter
-
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976