Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 ottobre 1973 al 24 maggio 1974
-
-
Raffaele Delfino
-
dal 18.10.1973 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Raffaele Delfino
-
dal 26.06.1972 al 18.10.1973
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Orazio Santagati
-
dal 26.06.1972 al 18.10.1973
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976