Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/ MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Alfredo Pazzaglia
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vicepresidente
Francesco Giulio Baghino
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Segretari
Pietro Pirolo
dal 22.11.1979 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Girolamo Rallo
dal 26.04.1982 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Rubinacci
dal 29.07.1980 al 26.04.1982
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nino Sospiri
dal 05.07.1979 al 22.11.1979
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
altri membri
Giovanni Pellegatta
dal 20.06.1979 al 09.09.1980
Agostino Greggi
dal 20.06.1979 al 02.04.1981
Orazio Santagati
dal 20.06.1979 al 28.03.1983
Massimo Abbatangelo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giorgio Almirante
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giulio Caradonna
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Olindo Del Donno
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Franco Franchi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Guarra
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Guido Lo Porto
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonino Macaluso
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ugo Martinat
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Domenico Mennitti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vito Miceli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Parlato
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Rauti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Pino Romualdi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Servello
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Tomaso Staiti Di Cuddia Delle Chiuse
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Tatarella
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Enzo Trantino
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mirko Tremaglia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonino Tripodi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Raffaele Valensise
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Marcello Zanfagna
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanbattista Davoli
dal 30.03.1983 al 11.04.1983
Paolo Tringali
dal 13.04.1983 al 11.07.1983
Storia
Composizione storica
20.06.1979
Aderiscono 31 membri
05.07.1979
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
22.11.1979
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
29.07.1980
Viene eletto 1 Segretario
09.09.1980
Cessa 1 membro
02.04.1981
Cessa 1 membro
26.04.1982
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
28.03.1983
Cessa 1 membro
30.03.1983
Aderisce 1 membro
11.04.1983
Cessa 1 membro
13.04.1983
Aderisce 1 membro