Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 aprile 1983 al 10 luglio 1983
-
-
Pietro Pirolo
-
dal 22.11.1979 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
-
-
Girolamo Rallo
-
dal 26.04.1982 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983