Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
/ MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 dicembre 1963 al 31 dicembre 1965
Aderisce
Orazio Santagati
Presidente
Giovanni Roberti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vicepresidente
Giuseppe Gonella
dal 01.07.1963 al 20.04.1966
Membro dal 01.07.1963 al 20.04.1966
Membri del c.d.
Alfredo Cucco
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 21.01.1968
Jole Giugni Lattari
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Servello
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Achille Cruciani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Segretario
Antonio Grilli
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
altri membri
Nicola Galdo
dal 01.07.1963 al 23.12.1967
Tullio Abelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giorgio Almirante
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Maria Angioy
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Calabro'
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giulio Caradonna
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Augusto De Marsanich
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ernesto De Marzio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Raffaele Delfino
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Franco Franchi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonio Guarra
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Clemente Manco
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Arturo Michelini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Angelo Nicosia
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nicola Romeo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pino Romualdi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pietro Sponziello
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonino Tripodi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Turchi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Orazio Santagati
dal 17.12.1963 al 04.06.1968
Storia
Composizione storica
01.07.1963
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 27 membri
13.12.1963
Cessa 1 membro
17.12.1963
Aderisce 1 membro
01.01.1966
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
20.04.1966
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
31.12.1966
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
1 Segretario lascia l'incarico
23.12.1967
Cessa 1 membro
11.01.1968
Aderisce 1 membro
21.01.1968
Cessa 1 membro
24.01.1968
Aderisce 1 membro