Gruppi del V Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Dal 18 giugno 1968 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 luglio 1969 al 4 maggio 1971
-
-
Nicola Romeo
-
dal 09.07.1968 al 03.07.1969
Membro
dal 18.06.1968 al 24.05.1972