Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 gennaio 1958 al 3 febbraio 1958
-
-
Giovanni Roberti
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Domenico Latanza
-
dal 01.01.1957 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958