Gruppi del XI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
(già COMUNISTA - PDS (COM-PDS) fino a 12.05.1992)
Dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 maggio 1992 al 24 giugno 1992
-
Cessano
-
Ernesto Abaterusso,
Giuseppe Alveti,
Giordano Angelini,
Gavino Angius,
Augusto Barbera,
Antonio Bargone,
Franco Bassanini,
Antonio Bassolino,
Augusto Battaglia,
Carole Jane Beebe Tarantelli,
Anna Maria Biricotti Guerrieri,
Willer Bordon,
Rocco Caccavari,
Valerio Calzolaio,
Maura Camoirano,
Vassili Campatelli,
Luigi Castagnola,
Giovanni Cervetti,
Fabrizio Cesetti,
Massimo Chiaventi,
Vincenzo Ciabarri,
Graziano Cioni,
Nicola Colaianni,
Giovanni Correnti,
Luciano Costantini,
Massimo d'Alema,
Maria Simona Dalla Chiesa Curti,
Andrea Carmine De Simone,
Giovanni Di Pietro,
Elisabetta Di Prisco,
Fabio Evangelisti,
Lino Felissari,
Anna Finocchiaro,
Pietro Folena,
Francesco Forleo,
Angelo Fredda,
Isaia Gasparotto,
Giorgio Ghezzi,
Vasco Giannotti,
Ennio Grassi,
Gaetano Grasso,
Renato Grilli,
Galileo Guidi,
Berardino Impegno,
Ferdinando Imposimato,
Chiara Ingrao,
Renzo Innocenti,
Nilde Iotti,
Eugenio Jannelli,
Rocco Larizza,
Angelo Lauricella,
Mario Lettieri,
Franco Longo,
Maria Rita Lorenzetti Pasquale,
Claudia Mancina,
Silvio Mantovani,
Germano Marri,
Nadia Masini,
Generoso Melilla,
Luigi Mombelli,
Paolo Monello,
Elena Montecchi,
Fabio Mussi,
Giorgio Napolitano,
Carmine Nardone,
Renato Nicolini,
Achille Occhetto,
Gerardo Oliverio,
Giovanni Pellicani,
Fabio Perinei,
Edilio Petrocelli,
Claudio Petruccioli,
Antonio Pizzinato,
Barbara Pollastrini,
Antonio Prevosto,
Aldo Rebecchi,
Vincenzo Recchia,
Alfredo Reichlin,
Alfonsina Rinaldi,
Stefano Rodota',
Gianni Wilmer Ronzani,
Massimo Salvadori,
Maria Luisa Sangiorgio,
Anna Sanna,
Maria Antonietta Sartori,
Salvatore Senese,
Anna Maria Serafini,
Gianna Serra,
Giancarlo Sitra,
Bruno Solaroli,
Giuseppe Soriero,
Angelo Staniscia,
Renato Strada,
Flavio Tattarini,
Chicco Testa,
Aldo Tortorella,
Quarto Trabacchini,
Lalla Trupia,
Lanfranco Turci,
Livia Turco,
Mauro Vannoni,
Valter Veltroni,
Adriana Vigneri,
Luciano Violante,
Davide Visani,
Salvatore Vozza,
Alfredo Zagatti
-
Aderiscono
-
Willer Bordon,
Vincenzo Recchia,
Antonio Bassolino,
Ernesto Abaterusso,
Giuseppe Alveti,
Giordano Angelini,
Gavino Angius,
Augusto Barbera,
Antonio Bargone,
Franco Bassanini,
Augusto Battaglia,
Carole Jane Beebe Tarantelli,
Anna Maria Biricotti Guerrieri,
Rocco Caccavari,
Valerio Calzolaio,
Maura Camoirano,
Vassili Campatelli,
Luigi Castagnola,
Giovanni Cervetti,
Fabrizio Cesetti,
Massimo Chiaventi,
Vincenzo Ciabarri,
Graziano Cioni,
Nicola Colaianni,
Giovanni Correnti,
Luciano Costantini,
Massimo d'Alema,
Maria Simona Dalla Chiesa Curti,
Andrea Carmine De Simone,
Giovanni Di Pietro,
Elisabetta Di Prisco,
Fabio Evangelisti,
Lino Felissari,
Anna Finocchiaro,
Pietro Folena,
Francesco Forleo,
Angelo Fredda,
Isaia Gasparotto,
Giorgio Ghezzi,
Vasco Giannotti,
Ennio Grassi,
Gaetano Grasso,
Renato Grilli,
Galileo Guidi,
Berardino Impegno,
Ferdinando Imposimato,
Chiara Ingrao,
Renzo Innocenti,
Nilde Iotti,
Eugenio Jannelli,
Rocco Larizza,
Angelo Lauricella,
Mario Lettieri,
Franco Longo,
Maria Rita Lorenzetti Pasquale,
Claudia Mancina,
Silvio Mantovani,
Germano Marri,
Nadia Masini,
Generoso Melilla,
Luigi Mombelli,
Paolo Monello,
Elena Montecchi,
Fabio Mussi,
Giorgio Napolitano,
Carmine Nardone,
Renato Nicolini,
Achille Occhetto,
Gerardo Oliverio,
Giovanni Pellicani,
Fabio Perinei,
Edilio Petrocelli,
Claudio Petruccioli,
Antonio Pizzinato,
Barbara Pollastrini,
Antonio Prevosto,
Aldo Rebecchi,
Alfredo Reichlin,
Alfonsina Rinaldi,
Stefano Rodota',
Gianni Wilmer Ronzani,
Massimo Salvadori,
Maria Luisa Sangiorgio,
Anna Sanna,
Maria Antonietta Sartori,
Salvatore Senese,
Anna Maria Serafini,
Gianna Serra,
Giancarlo Sitra,
Bruno Solaroli,
Giuseppe Soriero,
Angelo Staniscia,
Renato Strada,
Flavio Tattarini,
Chicco Testa,
Aldo Tortorella,
Quarto Trabacchini,
Lalla Trupia,
Lanfranco Turci,
Livia Turco,
Mauro Vannoni,
Valter Veltroni,
Adriana Vigneri,
Luciano Violante,
Davide Visani,
Salvatore Vozza,
Alfredo Zagatti
-
-
Massimo d'Alema
-
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Gavino Angius
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Willer Bordon
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 28.04.1993
-
-
Graziano Cioni
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Lino Felissari
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Pietro Folena
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Angelo Fredda
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Giorgio Ghezzi
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Ennio Grassi
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Gaetano Grasso
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Renato Grilli
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Galileo Guidi
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Chiara Ingrao
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Nilde Iotti
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Rocco Larizza
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Mario Lettieri
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Franco Longo
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Germano Marri
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Nadia Masini
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Luigi Mombelli
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Paolo Monello
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Fabio Mussi
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Fabio Perinei
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Aldo Rebecchi
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Anna Sanna
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Gianna Serra
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Bruno Solaroli
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Renato Strada
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Chicco Testa
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Lalla Trupia
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Livia Turco
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Mauro Vannoni
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Davide Visani
-
dal 30.04.1992 al 12.05.1992
dal 12.05.1992 al 14.04.1994