Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 16 aprile 1959 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Nasce da
PARTITO MONARCHICO POPOLARE (accorpamento)
Composizione dal 11 aprile 1961 al 12 aprile 1961
Cessa
Achille Lauro
Lasciano l'incarico
Presidente
Achille Lauro
VicePresidente
Alfredo Covelli
Presidenti
Achille Lauro
dal 18.06.1958 al 11.04.1961
Membro dal 16.04.1959 al 11.04.1961
Alfredo Covelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Vicepresidente
Alfredo Covelli
dal 16.04.1959 al 11.04.1961
Membro dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Segretario
Giorgio Bardanzellu
dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Membro dal 16.04.1959 al 15.05.1963
altri membri
Domenico Di Luzio
dal 16.04.1959 al 02.05.1961
Stefano Cavaliere
dal 16.04.1959 al 03.05.1961
Nicola Foschini
dal 16.04.1959 al 11.07.1961
Antonio Daniele
dal 16.04.1959 al 25.09.1961
Giuseppe Muscariello
dal 16.04.1959 al 18.01.1962
Uberto Bonino
dal 16.04.1959 al 12.11.1962
Aldo Casalinuovo
dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Antonino Cuttitta
dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Pierino Luigi Ferrari
dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Gioacchino Lauro
dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Mario Ottieri
dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Olindo Preziosi
dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Vincenzo Rivera
dal 16.04.1959 al 15.05.1963
Raffaele Chiarolanza
dal 16.07.1959 al 15.05.1963
Storia
Composizione storica
16.04.1959
18.06.1958
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Presidente
16.04.1959
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 24 membri
19.06.1959
Cessano 4 membri
10.07.1959
Cessa 1 membro
16.07.1959
Aderisce 1 membro
05.05.1960
Cessa 1 membro
05.07.1960
Cessa 1 membro
30.09.1960
Cessa 1 membro
11.04.1961
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
13.04.1961
Aderisce 1 membro
18.04.1961
Cessa 1 membro
02.05.1961
Cessa 1 membro
03.05.1961
Cessa 1 membro
11.07.1961
Cessa 1 membro
25.09.1961
Cessa 1 membro
18.01.1962
Cessa 1 membro
12.11.1962
Cessa 1 membro