Gruppi del V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO DI UNITA' MONARCHICA
Dal 9 luglio 1968 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 giugno 1969 al 30 aprile 1970
-
-
Alfredo Covelli
-
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
-
-
Raimondo Milia
-
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 09.07.1968 al 24.05.1972