Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
(già L'ULIVO (ULIVO) fino a 06.11.2007)
Dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 febbraio 2008 al 14 febbraio 2008
Cessa
Italo Tanoni
Presidente
Antonello Soro
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Vicepres. vicario
Marina Sereni
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Vicepresidente
Gianclaudio Bressa
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Membri del c.d.
Roberto Giachetti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Erminio Angelo Quartiani
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Mario Barbi
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Maria Fortuna Incostante
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Alessandro Maran
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Pietro Marcenaro
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Francesco Monaco
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Carmen Motta
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Adriano Musi
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Francesco Piro
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Rosa Suppa
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Michele Ventura
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ermanno Vichi
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Tesoriere
Ermanno Vichi
dal 04.12.2007 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Segretari
Roberto Giachetti
dal 19.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Erminio Angelo Quartiani
dal 19.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Delegati d'aula
Roberto Giachetti
dal 19.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Erminio Angelo Quartiani
dal 19.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Marina Sereni
dal 19.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 07.11.2007 al 28.04.2008
altri membri
Italo Tanoni
dal 07.11.2007 al 07.02.2008
Gerardo Bianco
dal 07.11.2007 al 15.02.2008
Gabriele Albonetti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Khaled Fouad Allam
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuliano Amato
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Francesco Amendola
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Sesa Amici
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Mariza Bafile
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Teresa Bellanova
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Romolo Benvenuto
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Rosalba Benzoni
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Pier Luigi Bersani
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Mauro Betta
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Dorina Bianchi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Franca Bimbi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Rosy Bindi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Gianpiero Bocci
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Costantino Boffa
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Michele Bordo
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Sandro Brandolini
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Gino Bucchino
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Salvatore Buglio
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Gianfranco Burchiellaro
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giovanni Mario Salvino Burtone
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuseppe Caldarola
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Marco Calgaro
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Angelo Capodicasa
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giovanni Carbonella
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Salvatore Cardinale
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Enzo Carra
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Pierluigi Castagnetti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Franco Ceccuzzi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Bruno Cesario
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Mauro Chianale
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Franca Chiaromonte
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuseppe Chicchi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Vannino Chiti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Lucia Codurelli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Andrea Colasio
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Elena Emma Cordoni
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Lionello Cosentino
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Vladimiro Crisafulli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Nicola Crisci
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giovanni Cuperlo
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Massimo d'Alema
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giorgio d'Ambrosio
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Sergio Antonio d'Antoni
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Cesare Damiano
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Emilia Grazia De Biasi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Raffaello De Brasi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Paolo De Castro
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Vincenzo De Luca
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ciriaco De Mita
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Cesare De Piccoli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Emilio Delbono
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Leopoldo Di Girolamo
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Lino Duilio
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Paolo Fadda
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Gianni Farina
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Enrico Farinone
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuseppina Fasciani
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Piero Fassino
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Marco Fedi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Pierangelo Ferrari
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Emanuele Fiano
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Marco Filippeschi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Laura Fincato
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Massimo Fiorio
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuseppe Fioroni
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Maurizio Fistarol
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Alberto Fluvi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giampaolo Fogliardi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Cinzia Maria Fontana
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Dario Franceschini
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Claudio Franci
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Gabriele Frigato
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Laura Froner
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Renato Galeazzi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Paolo Gambescia
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Francesco Saverio Garofani
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Sergio Gentili
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Paolo Gentiloni Silveri
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Manuela Ghizzoni
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Antonello Giacomelli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Oriano Giovanelli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuseppe Giulietti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Sandro Gozi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Gero Grassi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Tino Iannuzzi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Marilina Intrieri
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Antonio La Forgia
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Maria Grazia Lagana' Fortugno
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Linda Lanzillotta
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Francesco Laratta
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ferdinando Latteri
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Maria Leddi Maiola
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Donata Lenzi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Enrico Letta
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ricardo Franco Levi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Mario Lovelli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Mimmo Luca'
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Andrea Lulli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuseppe Lumia
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Antonio Luongo
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Renzo Lusetti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Pierluigi Mantini
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Daniele Marantelli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Maino Marchi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Salvatore Margiotta
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Raffaella Mariani
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Mauro Maria Marino
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Riccardo Marone
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Andrea Martella
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Sergio Mattarella
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giovanna Melandri
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giorgio Merlo
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Maria Paola Merloni
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Michele Pompeo Meta
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Maurizio Migliavacca
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ivano Miglioli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Riccardo Milana
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Marco Minniti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Antonio Misiani
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Fabrizio Morri
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Donato Renato Mosella
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Alessandro Naccarato
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Rolando Nannicini
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Franco Narducci
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Nicodemo Nazzareno Oliverio
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Andrea Orlando
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuseppe Ossorio
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Rosella Ottone
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Andrea Papini
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Arturo Mario Luigi Parisi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuliano Pedulli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Flavio Pertoldi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Roberta Pinotti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Rino Piscitello
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Barbara Pollastrini
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Romano Prodi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Salvatore Raiti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Elisabetta Rampi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Umberto Ranieri
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ermete Realacci
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Andrea Rigoni
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Nicola Rossi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ruggero Ruggeri
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Antonio Rugghia
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Antonio Rusconi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Roberto Ruta
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Francesco Rutelli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Marilena Samperi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giovanni Sanga
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Emanuele Sanna
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giulio Santagata
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Amalia Schirru
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Giuseppina Servodio
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Silvio Emilio Sircana
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ugo Sposetti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Pietro Squeglia
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Alberto Stramaccioni
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ivano Strizzolo
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Lanfranco Tenaglia
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Fulvio Tessitore
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Federico Testa
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Walter Tocci
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Francesco Tolotti
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Salvatore Tomaselli
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Domenico Tuccillo
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Massimo Vannucci
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Silvia Velo
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Ludovico Vico
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Riccardo Villari
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Rodolfo Giuliano Viola
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Luciano Violante
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Vincenzo Visco
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Domenico Volpini
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Roberto Zaccaria
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Angelo Zucchi
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Massimo Zunino
dal 07.11.2007 al 28.04.2008
Storia
Composizione storica
03.05.2006
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Aderiscono 218 membri
19.05.2006
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
Cessano 3 membri
31.05.2006
Aderisce 1 membro
06.06.2006
Aderiscono 2 membri
28.06.2006
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.09.2006
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
08.03.2007
Cessa 1 membro
16.05.2007
Cessano 21 membri
01.08.2007
Cessa 1 membro
02.08.2007
Cessa 1 membro
25.09.2007
Cessa 1 membro
26.09.2007
Aderiscono 2 membri
25.10.2007
Aderisce 1 membro
06.11.2007
Cessano 196 membri
07.11.2007
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Aderiscono 196 membri
Il Presidente lascia l'incarico
04.12.2007
Vengono eletti 11 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
07.02.2008
Cessa 1 membro
15.02.2008
Cessa 1 membro