Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO POPOLARE ITALIANO
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 giugno 1994 al 13 giugno 1994
-
-
Giovanni Bianchi
-
dal 29.04.1994 al 14.07.1995
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Roberto Pinza
-
dal 29.04.1994 al 05.10.1995
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Florindo d'Aimmo
-
dal 29.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Gian Piero Scanu
-
dal 29.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996