Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO RADICALE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO RADICALE
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Emma Bonino
dal 21.04.1978 al 20.12.1978
Membro dal 05.07.1976 al 20.12.1978
Mauro Mellini
dal 19.01.1979 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Marco Pannella
dal 15.07.1976 al 21.04.1978
Membro dal 05.07.1976 al 17.01.1979
Vicepresidenti
Francesco De Cataldo
dal 19.01.1979 al 19.06.1979
Membro dal 21.12.1978 al 19.06.1979
Adele Faccio
dal 15.07.1976 al 21.04.1978
Membro dal 05.07.1976 al 13.12.1978
Mauro Mellini
dal 21.04.1978 al 19.01.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Segretari
Emma Bonino
dal 15.07.1976 al 21.04.1978
Membro dal 05.07.1976 al 20.12.1978
Adele Faccio
dal 21.04.1978 al 13.12.1978
Membro dal 05.07.1976 al 13.12.1978
Maria Luisa Galli
dal 19.01.1979 al 19.06.1979
Membro dal 15.12.1978 al 19.06.1979
altri membri
Maria Adelaide Aglietta
dal 23.01.1979 al 31.01.1979
Angelo Pezzana
dal 06.02.1979 al 14.02.1979
Roberto Cicciomessere
dal 21.02.1979 al 19.06.1979
Alessandro Tessari
dal 08.05.1979 al 19.06.1979
Storia
Composizione storica
05.07.1976
Aderiscono 4 membri
15.07.1976
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
21.04.1978
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
13.12.1978
1 Segretario lascia l'incarico
Cessa 1 membro
15.12.1978
Aderisce 1 membro
20.12.1978
Il Presidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
21.12.1978
Aderisce 1 membro
17.01.1979
Cessa 1 membro
19.01.1979
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
23.01.1979
Aderisce 1 membro
31.01.1979
Cessa 1 membro
06.02.1979
Aderisce 1 membro
14.02.1979
Cessa 1 membro
21.02.1979
Aderisce 1 membro
08.05.1979
Aderisce 1 membro