Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO RADICALE
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 febbraio 1979 al 13 febbraio 1979
-
-
Mauro Mellini
-
dal 19.01.1979 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979