Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 11 gennaio 1977
-
-
Vincenzo Balzamo
-
dal 16.12.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
-
-
Michele Achilli
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979