Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 dicembre 1961 al 14 maggio 1963
Lasciano l'incarico
Membro del c.d.
Cesare Bensi
,
Giacomo Brodolini
,
Francesco Cacciatore
,
Franco Concas
,
Vannuccio Faralli
Presidente
Pietro Nenni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vicepresidente
Alessandro Pertini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membri del c.d.
Cesare Bensi
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giacomo Brodolini
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Leonetto Amadei
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Riccardo Lombardi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Lucio Mario Luzzatto
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Cacciatore
dal 01.01.1959 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Franco Concas
dal 01.01.1959 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vannuccio Faralli
dal 01.01.1959 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Guglielmo Ghislandi
dal 01.01.1959 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alcide Malagugini
dal 01.01.1959 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renzo Pigni
dal 01.01.1959 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Silvestro Anderlini
dal 01.01.1961 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Tristano Codignola
dal 01.01.1961 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonio Giolitti
dal 01.01.1961 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Nello Mariani
dal 01.01.1961 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luciano Paolicchi
dal 01.01.1961 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Segretari
Mauro Ferri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Bettoli
dal 01.01.1959 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
altri membri
Vittorio Aicardi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Adelio Albarello
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Albertini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Paolo Angelino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Silvano Armaroli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Avolio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renato Ballardini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Lelio Basso
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Berlinguer
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Bertoldi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Bogoni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gianguido Borghese
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonino Calamo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Castagno
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Venerio Cattani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorio Cecati
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Domenico Ceravolo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renato Colombo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Federico Comandini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Achille Corona
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ivano Curti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Anna De Lauro Matera
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco De Martino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luciano De Pascalis
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Raffaele Di Nardo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Riccardo Fabbri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorio Foa
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pasquale Franco
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Gatto
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Matteo Gaudioso
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonio Greppi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Marino Guadalupi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alberto Jacometti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Angelo Landi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Stefano Lenoci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Oreste Lizzadri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Otello Magnani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giacomo Mancini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorio Marangone
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alessandro Menchinelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Rocco Minasi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Mogliacci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Silvio Paolucci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Passoni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Pieraccini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gonario Pinna
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Costantino Preziosi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Principe
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Ricca
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Fernando Santi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gianni Savoldi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vito Scarongella
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Fernando Schiavetti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ferdinando Targetti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Dario Valori
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Tullio Vecchietti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Aldo Venturini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Franco Zappa
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Umberto Zurlini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Orlando Lucchi
dal 24.07.1959 al 15.05.1963
Matteo Matteotti
dal 24.07.1959 al 15.05.1963
Pasquale Schiano
dal 24.07.1959 al 15.05.1963
Ezio Vigorelli
dal 24.07.1959 al 15.05.1963
Flavio Albizzati
dal 18.01.1961 al 15.05.1963
Maria Alessi Catalano
dal 08.06.1961 al 15.05.1963
Natale Di Piazza
dal 28.09.1961 al 15.05.1963
Storia
Composizione storica
18.06.1958
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 9 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 84 membri
01.01.1959
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
24.07.1959
Aderiscono 5 membri
06.10.1959
Cessa 1 membro
31.12.1959
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 4
04.04.1960
Cessa 1 membro
24.12.1960
Cessa 1 membro
01.01.1961
Vengono eletti 5 deputati alla carica di Membro del c.d.
18.01.1961
Aderisce 1 membro
06.06.1961
Cessa 1 membro
08.06.1961
Aderisce 1 membro
04.08.1961
Cessa 1 membro
28.09.1961
Aderisce 1 membro
25.10.1961
Cessa 1 membro
31.12.1961
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 5