Gruppi del V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
Dal 9 luglio 1968 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 marzo 1971 al 23 settembre 1971
-
-
Luigi Passoni
-
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 09.07.1968 al 24.05.1972