Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/ partito-socialista-lavoratori-italiani-psli-01-02-1947-31-01-1948">PARTITO SOCIALISTA LAVORATORI ITALIANI
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del Assemblea Costituente
PARTITO SOCIALISTA LAVORATORI ITALIANI
Dal 1 febbraio 1947 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 6 febbraio 1947 al 20 febbraio 1947
Aderisce
Danilo Paris
Presidenti
Giuseppe Emanuele Modigliani
dal 03.02.1947 al 04.10.1947
Membro dal 03.02.1947 al 04.10.1947
Rocco Gullo
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Membro dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Vicepresidenti
Emilio Canevari
dal 15.07.1946 al 07.05.1947
Membro dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Lodovico d'Aragona
dal 03.02.1947 al 15.12.1947
Membro dal 03.02.1947 al 15.12.1947
Membri del c.d.
Nicola Salerno
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Paolo Treves
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Angelo Carboni
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Membro dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Angelo Corsi
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Membro dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Segretario
Edgardo Lami Starnuti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Vicesegretario
Luigi Preti
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Membro dal 03.02.1947 al 31.01.1948
altri membri
Giuseppe Arata
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Luigi Bennani
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Bianca Bianchi
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Walter Binni
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Alessandro Bocconi
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Corrado Bonfantini
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Arrigo Cairo
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Umberto Calosso
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Giuseppe Canepa
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Giovanni Cartia
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Domenico Chiaramello
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Eduardo Di Giovanni
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Calogero Di Gloria
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Cornelio Fietta
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Giuseppe Filippini
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Gustavo Ghidini
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Umberto Grilli
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Mario Longhena
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Matteo Matteotti
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Nino Mazzoni
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Riccardo Momigliano
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Luigi Montemartini
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Attilio Morini
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Giovanni Battista Pera
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Giuseppe Piemonte
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Aldo Enzo Pignatari
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Paolo Rossi
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Carlo Ruggiero
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Giuseppe Saragat
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Mario Segala
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Alberto Simonini
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Gherardo Taddia
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Ignazio Silone
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Roberto Tremelloni
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Ezio Vigorelli
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Ezio Villani
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Mario Zagari
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Francesco Zanardi
dal 03.02.1947 al 31.01.1948
Danilo Paris
dal 06.02.1947 al 31.01.1948
Storia
Composizione storica
01.02.1947
15.07.1946
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
03.02.1947
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Vicesegretario
Aderiscono 48 membri
06.02.1947
Aderisce 1 membro
21.02.1947
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Aderiscono 2 membri
07.05.1947
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.07.1947
Aderisce 1 membro
04.10.1947
Il Presidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
15.12.1947
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
31.12.1947
Cessa 1 membro