Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DI UNITA' PROLETARIA PER IL COMUNISMO-DEMOCRAZIA PROLETARIA
(già DEMOCRAZIA PROLETARIA (DP) fino a 06.02.1978)
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 febbraio 1978 al 2 gennaio 1979
-
-
Luciana Castellina
-
dal 06.07.1977 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 06.02.1978
dal 06.02.1978 al 19.06.1979
-
-
Massimo Gorla
-
dal 05.07.1976 al 06.02.1978
dal 06.02.1978 al 19.06.1979
-
-
Lucio Magri
-
dal 05.07.1976 al 06.02.1978
dal 06.02.1978 al 19.06.1979
-
-
Eliseo Milani
-
dal 05.07.1976 al 06.02.1978
dal 06.02.1978 al 19.06.1979
-
-
Domenico Pinto
-
dal 05.07.1976 al 06.02.1978
dal 06.02.1978 al 19.06.1979