Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DI UNITA' PROLETARIA PER IL COMUNISMO
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 ottobre 1979 al 10 luglio 1983
-
-
Eliseo Milani
-
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
-
-
Alfonso Gianni
-
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983