Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 marzo 1999 al 4 aprile 1999
Cessano
Antonio Maccanico
,
Rocco Maggi
,
Francesco Monaco
,
Romano Prodi
,
Sergio Rogna Manassero Di Costigliole
Presidente
Antonello Soro
dal 27.10.1998 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vicepres. vicario
Francesco Monaco
dal 11.11.1998 al 03.02.2000
Membro dal 15.05.1996 al 10.03.1999
Membri del c.d.
Domenico Romano Carratelli
dal 30.05.1996 al 05.04.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Salvatore Piccolo
dal 30.05.1996 al 17.11.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Rocco Maggi
dal 30.05.1996 al 02.02.2000
Membro dal 15.05.1996 al 10.03.1999
Fabio Ciani
dal 30.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gabriele Frigato
dal 30.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Monaco
dal 13.03.1997 al 21.04.1999
Membro dal 15.05.1996 al 10.03.1999
Cesidio Casinelli
dal 13.03.1997 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Ruggero Ruggeri
dal 13.03.1997 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Lapo Pistelli
dal 23.06.1998 al 17.11.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Palma
dal 23.06.1998 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Segretario amm.
Giuseppe Molinari
dal 07.05.1997 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
altri membri
Antonio Maccanico
dal 15.05.1996 al 10.03.1999
Romano Prodi
dal 15.05.1996 al 10.03.1999
Sergio Rogna Manassero Di Costigliole
dal 15.05.1996 al 10.03.1999
Argia Valeria Albanese
dal 15.05.1996 al 10.09.1999
Mauro Cutrufo
dal 15.05.1996 al 04.01.2000
Michele Ricci
dal 15.05.1996 al 22.05.2000
Armando Veneto
dal 15.05.1996 al 05.02.2001
Michele Abbate
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Lorenzo Acquarone
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Beniamino Andreatta
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vittorio Angelici
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Bianchi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Rosy Bindi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Boccia
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Borrometi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianclaudio Bressa
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Raffaele Cananzi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pietro Carotti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Castellani
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vincenzo Cerulli Irelli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Ciriaco De Mita
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Emilio Delbono
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Lino Duilio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Ferrari
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Fioroni
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Salvatore Giacalone
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Domenico Izzo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Rosa Jervolino Russo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Salvatore Ladu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giancarlo Lombardi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Franco Marini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Sergio Mattarella
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giorgio Merlo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Merloni
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianfranco Morgando
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Niedda
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giorgio Pasetto
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Pepe
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Pinza
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Polenta
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alessandro Repetto
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianni Risari
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Lamberto Riva
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Saonara
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Dino Scantamburlo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppina Servodio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giannicola Sinisi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Domenico Tuccillo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Maria Pia Valetto Bitelli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vittorio Voglino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Domenico Volpini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Andrea Guarino
dal 19.12.1996 al 03.12.1999
Giuseppe Scozzari
dal 16.12.1998 al 29.05.2001
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Aderiscono 67 membri
30.05.1996
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 10 deputati alla carica di Membro del c.d.
19.12.1996
Aderisce 1 membro
13.03.1997
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 4
06.05.1997
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
07.05.1997
Viene eletto 1 Segretario amm.
09.03.1998
Cessa 1 membro
23.06.1998
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
27.10.1998
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
28.10.1998
Cessa 1 membro
11.11.1998
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
16.12.1998
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
10.02.1999
Cessa 1 membro
10.03.1999
Cessano 5 membri
05.04.1999
Viene eletto 1 Membro del c.d.
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
21.04.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
15.06.1999
Aderisce 1 membro
06.07.1999
Aderisce 1 membro
10.09.1999
Cessa 1 membro
17.11.1999
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 2
03.12.1999
Cessa 1 membro
06.12.1999
Cessa 1 membro
04.01.2000
Cessa 1 membro
02.02.2000
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
03.02.2000
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
22.05.2000
Cessa 1 membro
05.02.2001
Cessa 1 membro