Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/ POPOLO DELLA LIBERTA'
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO DELLA LIBERTA'
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 novembre 2011 al 15 dicembre 2011
Cessano
Roberto Antonione
,
Fabio Gava
,
Giustina Mistrello Destro
Presidente
Fabrizio Cicchitto
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vicepres. vicario
Massimo Enrico Corsaro
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vicepresidenti
Simone Baldelli
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Bianconi
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Domenico Di Virgilio
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Osvaldo Napoli
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sabatino Aracu
dal 27.05.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pietro Laffranco
dal 27.05.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Jole Santelli
dal 07.05.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Isabella Bertolini
dal 13.01.2011 al 22.11.2012
Membro dal 05.05.2008 al 22.11.2012
Salvatore Cicu
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Barbara Saltamartini
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Membri del c.d.
Sabatino Aracu
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Teresa Armosino
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Filippo Ascierto
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lucio Barani
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Emerenzio Barbieri
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Michaela Biancofiore
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mariella Bocciardo
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Calderisi
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Remigio Ceroni
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luigi Cesaro
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Nunzia De Girolamo
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Fabio Garagnani
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giorgio Holzmann
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Amedeo Laboccetta
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pietro Laffranco
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luigi Lazzari
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Beatrice Lorenzin
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Francesco Maria Marinello
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Marsilio
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Bruno Murgia
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Palmieri
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Parisi
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mauro Pili
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Romele
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianfranco Sammarco
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Scalera
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Michele Scandroglio
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luigi Vitali
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanni Dima
dal 25.07.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gioacchino Alfano
dal 09.06.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianfranco Conte
dal 09.06.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario Baccini
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 26.05.2010 al 14.03.2013
Enrico Pianetta
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Renato Farina
dal 08.02.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Tesoriere
Maurizio Bernardo
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vicetesoriere
Pietro Laffranco
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Delegati d'aula
Simone Baldelli
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Enrico Corsaro
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Jole Santelli
dal 13.01.2011 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
altri membri
Roberto Antonione
dal 05.05.2008 al 10.11.2011
Fabio Gava
dal 05.05.2008 al 10.11.2011
Giustina Mistrello Destro
dal 05.05.2008 al 10.11.2011
Stefania Gabriella Anastasia Craxi
dal 05.05.2008 al 16.12.2011
Nicolo' Cristaldi
dal 05.05.2008 al 16.12.2011
Marco Zacchera
dal 05.05.2008 al 11.01.2012
Giulio Marini
dal 05.05.2008 al 17.01.2012
Adriano Paroli
dal 05.05.2008 al 17.01.2012
Valentina Aprea
dal 05.05.2008 al 03.04.2012
Giorgio Clelio Stracquadanio
dal 05.05.2008 al 16.07.2012
Gaetano Pecorella
dal 05.05.2008 al 22.11.2012
Franco Stradella
dal 05.05.2008 al 22.11.2012
Roberto Tortoli
dal 05.05.2008 al 22.11.2012
Antonino Salvatore Germana'
dal 05.05.2008 al 07.12.2012
Giuliano Cazzola
dal 05.05.2008 al 08.01.2013
Vincenzo Antonio Fontana
dal 05.05.2008 al 22.01.2013
Gian Carlo Abelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ignazio Abrignani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Angelino Alfano
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Angelucci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Aracri
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vincenzo Barba
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Viviana Beccalossi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Amato Berardi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Deborah Bergamini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Silvio Berlusconi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Anna Maria Bernini Bovicelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Maria Berruti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sandro Biasotti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Biava
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Bonaiuti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Margherita Boniver
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Michela Vittoria Brambilla
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Aldo Brancher
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Renato Brunetta
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Donato Bruno
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Rosaria Carfagna
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luigi Casero
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Roberto Cassinelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Carla Castellani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppina Castiello
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Detto Basilio Catanoso Catanoso Genoese
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Fiorella Ceccacci Rubino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Elena Centemero
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Carlo Ciccioli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Edmondo Cirielli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Colucci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Manlio Contento
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Nicola Cosentino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Cossiga
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Enrico Costa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Rocco Crimi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Guido Crosetto
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marcello De Angelis
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sabrina De Camillis
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Riccardo De Corato
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco De Luca
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Melania De Nichilo Rizzoli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Del Tenno
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanni Dell'Elce
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Simeone Di Cagno Abbrescia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marcello Di Caterina
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Manuela Di Centa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Distaso
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Monica Faenzi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Raffaele Fitto
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gregorio Fontana
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Nicola Formichella
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Tommaso Foti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonino Foti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paola Frassinetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Franco Frattini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Benedetto Francesco Fucci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Galati
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vincenzo Garofalo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mariastella Gelmini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Niccolo' Ghedini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Agostino Ghiglia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sestino Giacomoni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gabriella Giammanco
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vincenzo Gibiino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alberto Giorgetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Rocco Girlanda
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Maria Giro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lella Golfo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Isidoro Gottardo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonello Iannarilli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giorgio Jannone
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Enrico La Loggia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ignazio La Russa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giorgio Lainati
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario Landolfi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Leo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Leone
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ugo Lisi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pietro Lunardi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Lupi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gennaro Malgieri
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianni Mancuso
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Barbara Mannucci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alfredo Mantovano
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Martinelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Martino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Mazzocchi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Riccardo Mazzoni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giancarlo Mazzuca
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giorgia Meloni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Riccardo Migliori
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lorena Milanato
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Mario Milanese
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonino Minardo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Eugenio Minasso
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Dore Misuraca
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Moles
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alessandra Mussolini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gaetano Nastri
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Nicolucci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Fiamma Nirenstein
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Settimo Nizzi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alessandro Pagano
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Palumbo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Paniz
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alfonso Papa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paola Pelino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Pepe
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario Pescante
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanna Petrenga
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Guglielmo Picchi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vincenzo Piso
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sergio Pizzolante
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Carmelo Porcu
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Stefania Prestigiacomo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Fabio Rampelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Laura Ravetto
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Manuela Repetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Eugenia Roccella
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Romani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luciano Rossi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mariarosaria Rossi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianfranco Rotondi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Russo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Stefano Saglia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Elvira Savino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Claudio Scajola
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Umberto Scapagnini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Scelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giorgio Simeoni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Paolo Sisto
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Roberto Speciale
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lucio Stanca
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Piero Testoni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gabriele Toccafondi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Salvatore Torrisi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Michele Traversa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giulio Tremonti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario Valducci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Valentino Valentini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Vella
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Cosimo Ventucci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Denis Verdini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pasquale Vessa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Raffaello Vignali
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Elio Vito
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Annagrazia Calabria
dal 11.06.2008 al 14.03.2013
Souad Sbai
dal 27.09.2010 al 14.03.2013
Giuseppe Angeli
dal 17.11.2010 al 14.03.2013
Roberto Rosso
dal 21.02.2011 al 14.03.2013
Luca Bellotti
dal 22.02.2011 al 14.03.2013
Giulia Cosenza
dal 24.03.2011 al 14.03.2013
Luca d'Alessandro
dal 07.11.2011 al 14.03.2013
Storia
Composizione storica
05.05.2008
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Tesoriere
Aderiscono 275 membri
06.06.2008
Vengono eletti 9 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 35 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
09.06.2008
Cessano 2 membri
10.06.2008
Cessa 1 membro
11.06.2008
Aderisce 1 membro
25.07.2008
Viene eletto 1 Membro del c.d.
02.09.2008
Cessa 1 membro
02.02.2009
Cessa 1 membro
28.04.2009
Cessa 1 membro
30.04.2009
Aderisce 1 membro
20.05.2009
Viene eletto 1 Tesoriere
1 Tesoriere lascia l'incarico
26.05.2009
Lasciano l'incarico di Segretario in 2
27.05.2009
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Vicetesoriere
09.06.2009
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
29.07.2009
Cessa 1 membro
06.05.2010
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
07.05.2010
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
14.05.2010
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
26.05.2010
Aderisce 1 membro
27.05.2010
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
01.06.2010
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
10.06.2010
Aderisce 1 membro
30.07.2010
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 4
Cessano 33 membri
03.08.2010
Aderisce 1 membro
07.09.2010
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Tesoriere lascia l'incarico
Cessa 1 membro
08.09.2010
Cessa 1 membro
22.09.2010
Aderisce 1 membro
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
23.09.2010
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessano 2 membri
27.09.2010
Aderisce 1 membro
04.11.2010
Cessano 2 membri
17.11.2010
Aderisce 1 membro
15.12.2010
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
10.01.2011
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
13.01.2011
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Vicetesoriere
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 2
1 Vicetesoriere lascia l'incarico
19.01.2011
Viene eletto 1 Consigliere
20.01.2011
Cessano 2 membri
07.02.2011
1 Consigliere lascia l'incarico
08.02.2011
Viene eletto 1 Membro del c.d.
18.02.2011
Cessano 5 membri
21.02.2011
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
22.02.2011
Aderisce 1 membro
25.02.2011
Cessa 1 membro
08.03.2011
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
22.03.2011
Cessa 1 membro
24.03.2011
Aderisce 1 membro
18.05.2011
Cessa 1 membro
04.08.2011
Cessano 7 membri
07.09.2011
Cessa 1 membro
29.09.2011
Cessa 1 membro
03.11.2011
Cessano 2 membri
04.11.2011
Cessa 1 membro
07.11.2011
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
10.11.2011
Cessano 3 membri
16.12.2011
Aderisce 1 membro
Cessano 2 membri
22.12.2011
Aderisce 1 membro
11.01.2012
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
17.01.2012
Cessano 2 membri
18.01.2012
Aderisce 1 membro
01.02.2012
Cessa 1 membro
02.02.2012
Aderisce 1 membro
29.02.2012
Cessa 1 membro
03.04.2012
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
04.04.2012
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
16.07.2012
Cessa 1 membro
19.11.2012
Aderisce 1 membro
22.11.2012
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessano 4 membri
07.12.2012
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
12.12.2012
Cessa 1 membro
08.01.2013
Cessa 1 membro
22.01.2013
Cessano 2 membri