Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/ SOCIALISTI E RADICALI-RNP
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
SOCIALISTI E RADICALI-RNP
(già LA ROSA NEL PUGNO (RNP) fino a 18.12.2007)
Dal 18 maggio 2006 al 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Nasce da
MISTO-LA ROSA NEL PUGNO (promozione)
Composizione dal 18 maggio 2006 al 22 maggio 2006
Vengono eletti
Presidente
Roberto Villetti
VicePresidente
Lanfranco Turci
Aderiscono
Salvatore Buglio
,
Daniele Capezzone
,
Rapisardo Antinucci
,
Marco Beltrandi
,
Emma Bonino
,
Enrico Boselli
,
Enrico Buemi
,
Giovanni Crema
,
Sergio d'Elia
,
Lello Di Gioia
,
Giacomo Mancini
,
Angelo Piazza
,
Donatella Poretti
,
Gian Franco Schietroma
,
Lanfranco Turci
,
Maurizio Turco
,
Roberto Villetti
Presidente
Roberto Villetti
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Vicepresidente
Lanfranco Turci
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 18.05.2006 al 18.12.2007
altri membri
Salvatore Buglio
dal 18.05.2006 al 25.10.2007
Daniele Capezzone
dal 18.05.2006 al 07.11.2007
Rapisardo Antinucci
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Marco Beltrandi
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Emma Bonino
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Enrico Boselli
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Enrico Buemi
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Giovanni Crema
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Sergio d'Elia
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Lello Di Gioia
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Giacomo Mancini
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Angelo Piazza
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Donatella Poretti
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Gian Franco Schietroma
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Maurizio Turco
dal 18.05.2006 al 18.12.2007
Storia
Composizione storica
18.05.2006
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Aderiscono 17 membri
23.05.2006
Aderisce 1 membro
02.08.2007
Aderisce 1 membro
25.10.2007
Cessa 1 membro
07.11.2007
Cessa 1 membro
18.12.2007
Aderiscono 17 membri
Cessano 17 membri
25.01.2008
Aderisce 1 membro
01.02.2008
Aderiscono 3 membri