Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/ UDC
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
UDC
(già UDC (CCD-CDU) (UDC) fino a 16.05.2006)
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 agosto 2007 al 3 febbraio 2008
Cessa
Cosimo Mele
Presidente
Luca Volonte'
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Vicepresidenti
Luigi d'Agro'
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Drago
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Maurizio Ronconi
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Membri del c.d.
Francesco Paolo Lucchese
dal 06.07.2006 al 21.02.2008
Membro dal 17.05.2006 al 21.02.2008
Angelo Compagnon
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Anna Teresa Formisano
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Tesoriere
Ettore Peretti
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Segretario
Antonello Mereu
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Delegati d'aula
Luigi d'Agro'
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Drago
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Maurizio Ronconi
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 17.05.2006 al 28.04.2008
altri membri
Cosimo Mele
dal 17.05.2006 al 01.08.2007
Bruno Tabacci
dal 17.05.2006 al 05.02.2008
Emerenzio Barbieri
dal 17.05.2006 al 06.02.2008
Carlo Giovanardi
dal 17.05.2006 al 06.02.2008
Vittorio Adolfo
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Ciro Alfano
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Francesco Bosi
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Luisa Capitanio Santolini
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Pier Ferdinando Casini
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Lorenzo Cesa
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Luciano Ciocchetti
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Gianpiero d'Alia
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Rodolfo De Laurentiis
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Teresio Delfino
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Armando Dionisi
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Alessandro Forlani
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Galati
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Gian Luca Galletti
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Salvatore Greco
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Pietro Marcazzan
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Leonardo Martinello
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Erminia Mazzoni
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Giorgio Oppi
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Francesco Saverio Romano
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Ruvolo
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Mario Tassone
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Michele Tucci
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Michele Giuseppe Vietti
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Domenico Zinzi
dal 17.05.2006 al 28.04.2008
Michele Pisacane
dal 29.03.2007 al 28.04.2008
Storia
Composizione storica
03.05.2006
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 39 membri
16.05.2006
Cessano 39 membri
17.05.2006
Aderiscono 39 membri
06.07.2006
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
18.10.2006
Cessa 1 membro
29.03.2007
Aderisce 1 membro
01.08.2007
Cessa 1 membro
04.02.2008
Aderiscono 2 membri
05.02.2008
Cessa 1 membro
06.02.2008
Cessano 2 membri
21.02.2008
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
28.04.2008