Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA
(già CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - CRISTIANI DEMOCRATICI PER LA REPUBBLICA (CDU-CDR) (CDU-CDR) fino a 26.03.1998)
(già PER L'UDR-CDU/CDR (UDR-CDU/CDR) fino a 11.06.1998)
Dal 9 marzo 1998 al 30 giugno 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 maggio 1999 al 28 giugno 1999
-
-
Roberto Manzione
-
dal 04.11.1998 al 30.06.1999
Membro
dal 11.06.1998 al 30.06.1999
-
-
Alberto Acierno
-
dal 29.04.1999 al 30.06.1999
Membro
dal 11.06.1998 al 30.06.1999
-
-
Massimo Grillo
-
dal 11.03.1998 al 29.06.1999
Membro
dal 11.06.1998 al 29.06.1999
-
-
Luca Danese
-
dal 11.03.1998 al 30.06.1999
Membro
dal 11.06.1998 al 30.06.1999
-
-
Mauro Fabris
-
dal 11.03.1998 al 30.06.1999
Membro
dal 11.06.1998 al 30.06.1999
-
-
Santino Pagano
-
dal 19.11.1998 al 30.06.1999
Membro
dal 11.06.1998 al 30.06.1999
-
-
Aniello Di Nardo
-
dal 18.11.1998 al 30.06.1999
Membro
dal 11.06.1998 al 30.06.1999