Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
VERDE
Dal 16 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 dicembre 1990 al 18 dicembre 1990
-
-
Laura Cima
-
dal 05.12.1989 al 09.01.1991
Membro
dal 16.07.1987 al 22.04.1992
-
-
Francesco Russo
-
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 17.12.1990 al 22.04.1992