Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
I Legislatura della Repubblica italiana
/
Collegio dei Questori
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Collegio dei questori
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 febbraio 1953 al 23 giugno 1953
è assegnato
Francesco Colitto
Membri
Guglielmo Schiratti
dal 08.05.1948 al 24.06.1953
Stefano Riccio
dal 04.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Colitto
dal 04.02.1953 al 24.06.1953
Naviga
Storia
Composizione storica
08.05.1948
sono assegnati 3 membri
27.05.1948
cessa 1 membro
04.06.1948
è assegnato 1 membro
21.01.1953
cessa 1 membro
04.02.1953
è assegnato 1 membro