Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
17 ottobre 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 settembre 2019 al 9 ottobre 2019
lascia l'incarico
Segretario
Mirella Liuzzi
cessa
Mirella Liuzzi
Questore
Edmondo Cirielli
FRATELLI D'ITALIA
dal 17.10.2018 al 12.10.2022
Naviga
Storia
Composizione storica
17.10.2018
viene eletto il Presidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 9 membri
11.09.2019
1 Questore lascia l'incarico
cessa 1 membro
18.09.2019
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
10.10.2019
viene eletto 1 Questore
è assegnato 1 membro
09.12.2019
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
15.02.2021
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
01.04.2021
viene eletto il Presidente
è assegnato 1 membro
Gruppi
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
FRATELLI D'ITALIA (1)
LEGA - SALVINI PREMIER (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)