Organi del
Comitato per la legislazione
28 aprile 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 giugno 2006 al 16 ottobre 2006
Presidente
-
-
Franco Russo
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
-
dal 06.06.2006 al 05.04.2007
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Vicepresidente
-
-
Gaspare Giudice
FORZA ITALIA
-
dal 06.06.2006 al 05.04.2007
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Segretario
-
-
Salvatore Raiti
ITALIA DEI VALORI
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008