Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale
26 giugno 1883 - 27 aprile 1886
XV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 30 novembre 1883 al 6 aprile 1884
è assegnato
Domenico Zeppa
Presidente
Francesco Brioschi
dal 06.07.1883 al 27.04.1886
Vicepresidente
Luigi Luzzatti
dal 26.06.1883 al 27.04.1886
altri membri
Abele Damiani
dal 26.06.1883 al 27.04.1886
Giuseppe Biancheri
dal 27.06.1883 al 07.04.1884
Fedele Lampertico
dal 06.07.1883 al 27.04.1886
Vittorio Ellena
dal 06.07.1883 al 27.04.1886
Giuseppe Saracco
dal 06.07.1883 al 27.04.1886
Nicola Miraglia
dal 06.07.1883 al 27.04.1886
Domenico Zeppa
dal 30.11.1883 al 27.04.1886
Naviga
Storia
Composizione storica
26.06.1883
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
27.06.1883
sono assegnati 2 membri
06.07.1883
viene eletto il Presidente
sono assegnati 4 membri
26.11.1883
cessa 1 membro
30.11.1883
è assegnato 1 membro
07.04.1884
cessa 1 membro
16.05.1884
è assegnato 1 membro