Organi del
Commissione d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico
15 maggio 1961 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 marzo 1962 al 3 agosto 1962
Vicepresidenti
-
-
Mario Dosi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.05.1961 al 27.09.1962
Membro
dal 15.05.1961
al 15.05.1963
-
-
Riccardo Lombardi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.05.1961 al 15.05.1963
Membro
dal 15.05.1961
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Egidio Sulotto
COMUNISTA
-
dal 15.05.1961 al 27.09.1962
Membro
dal 15.05.1961
al 15.05.1963
-
-
Claudio Merenda
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.05.1961 al 15.05.1963
Membro
dal 15.05.1961
al 15.05.1963